2014年参与山西坍塌式腐败后的官场重建,“回炉”民政部接班被问责的窦玉沛任党组副书记、副部长仅三个月
官员履新频率正在加快。“回炉”民政部接班被问责的窦玉沛任党组副书记、副部长仅三个月的孙绍骋,已升任国土资源部党组书记。
据中国国土资源报报道,5月31日下午,中央组织部副部长邓声明到国土资源部宣布中央决定,孙绍骋任中共国土资源部党组书记,免去姜大明国土资源部党组书记职务,改任党组成员。
在国土资源部干部大会上,姜大明表示,“按照中央要求,部长和部党组书记分设后,我将继续发挥好第一责任人的职责,全力支持孙绍骋同志主持部党组的工作。”
当日下午,国土资源部召开第19次部党组会议,国土资源部部长、国家土地总督察姜大明传达了习近平总书记在中央政治局第41次集体学习时的讲话,研究部署推动形成绿色发展方式和生活方式国土资源有关举措。国土资源部党组书记孙绍骋出席会议。
近半年来,孙绍骋先后担任山西省副省长、民政部副部长三个月,此次履新是他半年内第三度易职。
孙绍骋近年来两度临危受命,先后在山西省、民政部参与“救火”。2014年9月,孙绍骋等五名副省部级官员“空降”反腐重灾区山西出任省委常委,孙绍骋接替落马的白云出任省委统战部长。2017年1月,中央纪委证实正在对民政部前部长李立国、前副部长窦玉沛进行审查。次月,孙绍骋“回炉”民政部,接班窦玉沛任该部党组副书记、副部长。
孙绍骋的仕途分为民政部、山东、山西三部分,其中在民政部任职长达28年。他1960年出生,山东海阳人,从山东大学中文系毕业后入职民政部,从救灾救济司干部做起,历任救灾救济司副司长,优抚安置局副局长、局长等,2009年升任民政部副部长,时年48岁跻身副部级。
2012年起,孙绍骋转至地方任职四年多,履历进一步丰富。他于当年8月转任山东省副省长,负责民政、国土资源、住房和城乡建设、人口和计划生育等。
2014年9月,孙绍骋转岗到刚刚经历政坛地震的山西,参与坍塌式腐败后的官场重建。当时,吉林省委原书记王儒林转任山西省委书记,黄晓薇、吴政隆、孙绍骋、王伟中、付建华五人“空降”出任山西省委常委。孙绍骋接替后因受贿罪被判处有期徒刑12年的白云,出任山西省委常委、统战部长。
2016年11月,孙绍骋在山西省委换届中顺利当选常委,此后又当选副省长,并将省委统战部长职务交由省政府原秘书长廉毅敏担任。仅三个月后,2017年2月,担任山西省委常委、副省长仅三个月的孙绍骋“回炉”民政部,接班被问责并提前退休的窦玉沛,出任该部党组副书记、副部长。这是孙绍骋时隔四年多再次任职民政部。
孙绍骋回归民政部前,民政部正是舆论关注焦点。2017年1月9日,时任中央纪委案件审理室主任罗东川在国新办发布会上证实,民政部前部长李立国、前副部长窦玉沛,由于巡视和群众举报反映的问题,中央纪委正在对他们进行审查。此后的2月8日,中央纪委监察部网站发布消息,李立国被给予留党察看二年处分,降为副局级非领导职务;窦玉沛受党内严重警告处分,并提前退休。
此番升任国土资源部党组书记,孙绍骋是接班现年64岁的姜大明,后者仍然担任国土资源部部长职务。
在国务院现有组成部门和直属机构中,“60后”党政一把手并不多。除了孙绍骋,还有国家安全部部长、党委书记陈文清(1960年1月生),国资委党委书记郝鹏(1960年7月生)。环保部原党组书记、部长陈吉宁曾是最年轻的国务院组成部门一把手(1964年2月生),现已转任北京市委副书记、代市长,陈吉宁的继任者、环境保护部党组书记李干杰出生于1964年11月,有望成为最年轻部长。
除了国土资源部,目前,外交部、科技部、交通部、国资委的党政一把手均为两人分任,其他大多数国务院组成部门和直属机构的党政一把手由一人兼任。
(财新记者 林韵诗 综合报道)
附:孙绍骋简历:
孙绍骋,男,汉族,1960年7月生,山东海阳人,1984年7月参加工作,1986年5月加入中国共产党,在职研究生学历,法学博士学位。
1980.08--1984.07 山东大学中文系汉语言文学专业学习
1984.07--1987.04 民政部救灾救济司救灾处干部
1987.04--1989.03 民政部救灾救济司救灾处科员
1989.03--1992.03 民政部救灾救济司救灾处主任科员
1992.03--1994.08 民政部救灾救济司救灾处副处长
1994.08--1996.03 民政部救灾救济司一处处长
1996.03--1999.03 民政部救灾救济司副司长
1999.03--2001.06 民政部优抚安置局副局长(其间:2000.03--2000.07中央党校地厅级干部进修班学习)
2001.06--2009.04 民政部优抚安置局局长(1998.09--2002.07北京大学国际关系学院科学社会主义与国际共产主义运动专业学习,获法学博士学位;2007.03--2008.01中央党校一年制中青年干部培训班学习)
2009.04--2009.09 民政部副部长、党组成员
2009.09--2012.08 民政部副部长、党组成员,全国双拥工作领导小组副组长、办公室主任,中央精神文明建设指导委员会委员(2010.12免),国家国防动员委员会委员(2011.11任,其间:2012.03--2012.06国防大学国防研究班学习)
2012.08--2014.09 山东省副省长、省政府党组成员
2014.09--2016.11 山西省委常委、统战部部长
2016.11--2017.02 山西省委常委、副省长,省政府党组成员
2017.02 民政部党组副书记
2017.03 民政部党组副书记、副部长
2017.05 国土资源部党组书记(简历来源:中国共产党新闻网)